Hanes ariannol THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST. MICHAEL AND ST PAUL, ALNWICK

Rhif yr elusen: 1131297
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024
Cyfanswm Incwm Gros £191.13k £325.10k £157.21k £231.73k £714.65k
Cyfanswm gwariant £152.85k £374.18k £149.29k £146.96k £150.44k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £10.00k N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion N/A N/A N/A N/A £656.11k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill N/A N/A N/A N/A £30.84k
Incwm - Weithgareddau elusennol N/A N/A N/A N/A £5.06k
Incwm - Gwaddolion N/A N/A N/A N/A £0
Incwm - Buddsoddiad N/A N/A N/A N/A £22.41k
Incwm - Arall N/A N/A N/A N/A £239
Incwm - Cymynroddion N/A N/A N/A N/A £560.00k
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol N/A N/A N/A N/A £130.45k
Gwariant - Ar godi arian N/A N/A N/A N/A £19.07k
Gwariant - Llywodraethu N/A N/A N/A N/A £0
Gwariant - Sefydliad grantiau N/A N/A N/A N/A £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau N/A N/A N/A N/A £0
Gwariant - Arall N/A N/A N/A N/A £917