ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ALL SAINTS, GOSFORTH
Rhif yr elusen: 1131094
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
18 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REV ANDREW SHIPTON | Cadeirydd | 08 September 2014 |
|
|
||||
Christopher Bolland | Ymddiriedolwr | 16 May 2024 |
|
|
||||
Felicity Shoesmith | Ymddiriedolwr | 28 April 2024 |
|
|||||
Dana Corso | Ymddiriedolwr | 30 April 2023 |
|
|
||||
Dr Alison Mary Charlewood | Ymddiriedolwr | 09 May 2022 |
|
|
||||
FRANCINE BAIN | Ymddiriedolwr | 24 April 2022 |
|
|
||||
Valerie Hedley | Ymddiriedolwr | 24 April 2022 |
|
|
||||
JOYCE JENNINGS | Ymddiriedolwr | 24 April 2022 |
|
|
||||
Pauline Gallacher | Ymddiriedolwr | 24 April 2022 |
|
|
||||
Marian Coulson-Cave | Ymddiriedolwr | 18 October 2020 |
|
|
||||
Alison Jane Wilson | Ymddiriedolwr | 18 October 2020 |
|
|
||||
LESLEY JOAN OGILVIE | Ymddiriedolwr | 13 May 2019 |
|
|
||||
DIANA LYNNE LAVIN | Ymddiriedolwr | 29 April 2018 |
|
|
||||
KATHERINE DAVIES | Ymddiriedolwr | 08 May 2017 |
|
|
||||
Rosamund Place | Ymddiriedolwr | 17 April 2016 |
|
|||||
MR NICK GLOVER | Ymddiriedolwr | 27 April 2014 |
|
|
||||
MRS PAM TAYLOR | Ymddiriedolwr | 29 April 2013 |
|
|
||||
DIANE KIRKUP | Ymddiriedolwr | 16 October 2012 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.