Hanes ariannol THE INDEE ROSE TRUST

Rhif yr elusen: 1132471
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 16/07/2020 16/07/2021 16/07/2022 16/07/2023 16/07/2024
Cyfanswm Incwm Gros £158.68k £124.77k £188.55k £139.76k £82.02k
Cyfanswm gwariant £109.56k £136.04k £98.24k £113.27k £71.13k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A