ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST PAUL, KINGSTON HILL
Rhif yr elusen: 1132023
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
18 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Adam Geoffrey Rylett | Cadeirydd | 10 October 2018 |
|
|||||
Gareth Charles Buchner | Ymddiriedolwr | 25 April 2023 |
|
|||||
FIONA JANE COLE | Ymddiriedolwr | 25 April 2023 |
|
|
||||
Victoria Anne Lambourn | Ymddiriedolwr | 25 April 2023 |
|
|
||||
Nicholas Eliot Hickman | Ymddiriedolwr | 25 April 2023 |
|
|
||||
Margaret Gwynth Millar | Ymddiriedolwr | 25 April 2023 |
|
|
||||
Bernadette Lees | Ymddiriedolwr | 25 April 2023 |
|
|
||||
Amber Oi Lan Minney | Ymddiriedolwr | 26 April 2022 |
|
|
||||
Nichola Jane Croft | Ymddiriedolwr | 26 April 2022 |
|
|
||||
Rev Carolyn Madanat | Ymddiriedolwr | 26 June 2021 |
|
|||||
Dale Martyn KIRK | Ymddiriedolwr | 24 November 2020 |
|
|
||||
Christopher Edward Johns | Ymddiriedolwr | 13 October 2020 |
|
|
||||
Kerry Thomas | Ymddiriedolwr | 13 October 2020 |
|
|
||||
JONANNA BRAYTON | Ymddiriedolwr | 29 April 2018 |
|
|
||||
SOJI ABASS | Ymddiriedolwr | 27 June 2012 |
|
|
||||
DEREK JOHN STRATHEARN BA FCA | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Rev FIONA MARGARET MUNRO DE QUIDT | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
PETER ALAN WATSON BSC MCILT | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.