Hanes ariannol THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST PAUL'S, ST ALBANS
Rhif yr elusen: 1131697
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £649.47k | £534.12k | £555.96k | £527.94k | £591.90k | |
|
Cyfanswm gwariant | £657.60k | £561.26k | £513.28k | £554.98k | £547.19k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £6.81k | £2.75k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £585.21k | £511.68k | £504.69k | £458.80k | £488.67k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £55.04k | £15.96k | £29.94k | £60.04k | £81.06k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £6.14k | £4.10k | £2.83k | £5.86k | £7.56k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £3.07k | £2.37k | £1.12k | £3.24k | £14.61k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £17.38k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £10.00k | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £657.60k | £561.26k | £513.28k | £554.98k | £547.19k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £5.16k | £5.20k | £5.30k | £5.74k | £6.12k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £130.79k | £95.70k | £72.20k | £81.67k | £72.62k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.