Ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST. PETER HENLEAZE
Rhif yr elusen: 1131226

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (34 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
18 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REV CANON MARK PILGRIM | Cadeirydd |
|
|
|||||
Christopher John Richard Tothill | Ymddiriedolwr | 18 July 2024 |
|
|
||||
Lisa Quinn | Ymddiriedolwr | 12 May 2024 |
|
|
||||
Mathilde Spall | Ymddiriedolwr | 12 May 2024 |
|
|
||||
Dr Lindsey Margaret Traub | Ymddiriedolwr | 23 May 2021 |
|
|
||||
Clare Fussell | Ymddiriedolwr | 04 October 2020 |
|
|||||
Rev Kandis Fiona Douglas | Ymddiriedolwr | 05 July 2020 |
|
|
||||
Mike Leddra | Ymddiriedolwr | 29 April 2018 |
|
|
||||
Jane Katherine Crawford | Ymddiriedolwr | 30 April 2017 |
|
|
||||
ALISTAIR ROBINSON | Ymddiriedolwr | 30 April 2017 |
|
|
||||
Erik Dirdal | Ymddiriedolwr | 22 September 2015 |
|
|
||||
EMMA LOUISE BOLTON | Ymddiriedolwr | 06 April 2014 |
|
|
||||
DAVID JOHN FENNA BSC FIA | Ymddiriedolwr | 23 August 2011 |
|
|
||||
Anne Kathryn Kilgour | Ymddiriedolwr | 23 August 2011 |
|
|
||||
SARAH HELEN THORNE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
SARAH JANE THOMAS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
WENDY JANE YOUNG | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Ian Bradley LOVE | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.