Hanes ariannol THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST PETER HIGH HARROGATE
Rhif yr elusen: 1134494
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (2 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £320.93k | £424.87k | £243.06k | £372.19k | £417.18k | |
|
Cyfanswm gwariant | £340.55k | £372.84k | £309.06k | £326.04k | £389.70k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £10.54k | £11.00k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £500 | N/A | £12.97k | £42.48k | £2.00k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.