ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST PETER HIGH HARROGATE
Rhif yr elusen: 1134494
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (2 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
19 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Alan Garrow | Cadeirydd | 07 April 2016 |
|
|||||||||||
Catherine Ailsa Medforth | Ymddiriedolwr | 23 May 2023 |
|
|
||||||||||
Maureen Atkinson | Ymddiriedolwr | 23 May 2023 |
|
|
||||||||||
Jennifer Anne Edwards | Ymddiriedolwr | 23 May 2023 |
|
|
||||||||||
Kathryn Blake | Ymddiriedolwr | 23 May 2023 |
|
|
||||||||||
Helen Camm | Ymddiriedolwr | 23 May 2023 |
|
|
||||||||||
John Longstaff | Ymddiriedolwr | 24 May 2022 |
|
|
||||||||||
Ruth Thompson-Vear | Ymddiriedolwr | 24 May 2022 |
|
|
||||||||||
Ian Birt | Ymddiriedolwr | 24 May 2022 |
|
|
||||||||||
Leanda Felicity Moss | Ymddiriedolwr | 24 May 2022 |
|
|
||||||||||
Catharine Davies | Ymddiriedolwr | 25 May 2021 |
|
|
||||||||||
Roy Taylor | Ymddiriedolwr | 20 October 2020 |
|
|
||||||||||
Sian Lockwood | Ymddiriedolwr | 20 October 2020 |
|
|
||||||||||
David Hipkin | Ymddiriedolwr | 20 October 2020 |
|
|
||||||||||
Elizabeth Hannah Beck | Ymddiriedolwr | 20 October 2020 |
|
|||||||||||
Stewart Davies | Ymddiriedolwr | 20 October 2020 |
|
|
||||||||||
Lance Burgess | Ymddiriedolwr | 20 October 2020 |
|
|
||||||||||
Rev Christopher Charles Clayton | Ymddiriedolwr | 30 June 2018 |
|
|
||||||||||
RACHEL LOUISE FELL | Ymddiriedolwr | 01 January 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.