Hanes ariannol THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST. MARY THE VIRGIN, PRITTLEWELL

Rhif yr elusen: 1131704
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024
Cyfanswm Incwm Gros £334.00k £463.72k £766.81k £601.08k £249.79k
Cyfanswm gwariant £270.24k £283.31k £330.42k £412.42k £347.23k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A £4.43k
Incwm o roddion a chymynroddion N/A N/A £583.22k £117.17k N/A
Incwm o weithgareddau masnachu eraill N/A N/A £0 £0 N/A
Incwm - Weithgareddau elusennol N/A N/A £19.64k £161.51k N/A
Incwm - Gwaddolion N/A N/A £0 £0 N/A
Incwm - Buddsoddiad N/A N/A £159.86k £87.20k N/A
Incwm - Arall N/A N/A £4.09k £235.20k N/A
Incwm - Cymynroddion N/A N/A £500.11k £99.70k N/A
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol N/A N/A £330.42k £412.42k N/A
Gwariant - Ar godi arian N/A N/A £0 £0 N/A
Gwariant - Llywodraethu N/A N/A £2.14k £3.30k N/A
Gwariant - Sefydliad grantiau N/A N/A £0 £0 N/A
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau N/A N/A £0 £0 N/A
Gwariant - Arall N/A N/A £0 £0 N/A