Hanes ariannol THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF EMMANUEL, SOUTH CROYDON
Rhif yr elusen: 1132879
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £900.62k | £843.20k | £586.59k | £658.73k | £570.14k | |
|
Cyfanswm gwariant | £559.51k | £514.10k | £567.52k | £665.05k | £652.02k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £846.48k | £647.44k | £557.76k | £611.94k | £498.86k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £1.84k | £0 | £1.20k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £33.21k | £67.11k | £25.87k | £33.59k | £3.73k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £309 | £1.26k | £1.12k | £569 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £20.63k | £127.39k | £0 | £12.64k | £66.35k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £29.01k | £0 | £0 | £2.00k | £2.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £559.51k | £514.10k | £567.52k | £665.05k | £652.02k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £4.32k | £0 | £4.23k | £4.84k | £5.04k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £8.00k | £0 | £47.53k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.