ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF EMMANUEL, SOUTH CROYDON
Rhif yr elusen: 1132879
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
22 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mark Alan Riches | Ymddiriedolwr | 12 May 2024 |
|
|
||||
Colin Peter Webster | Ymddiriedolwr | 12 May 2024 |
|
|
||||
Rev David Philip Griffin | Ymddiriedolwr | 18 September 2023 |
|
|
||||
Jeremy Ian Sinclair | Ymddiriedolwr | 30 April 2023 |
|
|
||||
Susan Elizabeth Woolley | Ymddiriedolwr | 30 April 2023 |
|
|
||||
Rev Jonathan Featherstone MA | Ymddiriedolwr | 20 June 2022 |
|
|
||||
DUMYTRU PAUNELOVYCH HORDA | Ymddiriedolwr | 08 May 2022 |
|
|
||||
Andrew John Gillam MA FCA | Ymddiriedolwr | 01 August 2021 |
|
|
||||
Clare Mary Jeffries | Ymddiriedolwr | 04 May 2021 |
|
|
||||
DAVID SIMON SMITH | Ymddiriedolwr | 04 May 2021 |
|
|||||
Rev John Frederick Adams | Ymddiriedolwr | 14 October 2020 |
|
|
||||
Carolyn Julie Heath | Ymddiriedolwr | 14 October 2020 |
|
|
||||
Susanne French | Ymddiriedolwr | 14 October 2020 |
|
|
||||
Rachel Smith | Ymddiriedolwr | 14 October 2020 |
|
|
||||
DANIEL ORAZULUME | Ymddiriedolwr | 14 October 2020 |
|
|
||||
Paul Martin Waddell | Ymddiriedolwr | 14 October 2020 |
|
|
||||
Rachel Eleanor Warren | Ymddiriedolwr | 14 October 2020 |
|
|
||||
Peter Graham Burt | Ymddiriedolwr | 28 April 2019 |
|
|||||
LINDA ANN PENN | Ymddiriedolwr | 29 April 2018 |
|
|
||||
Jan Wilson | Ymddiriedolwr | 30 April 2017 |
|
|
||||
MARY ANN ELIZABETH KNIGHT | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
RICHARD PAUL MASH BSC CERTED | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.