THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST JOHN THE EVANGELIST UPPER ST LEONARDS ON SEA

Rhif yr elusen: 1132339
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Regular public worship open to all. Promotion of Christianity. The provision of sacred space for personal prayer and contemplation. Pastoral work and teaching through sermons, courses and small groups. Taking of religious assemblies in schools. Supporting other charities in the UK and overseas.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £126,009
Cyfanswm gwariant: £177,516

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Dwyrain Sussex

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 26 Hydref 2009: Previously excepted registration
Math o sefydliad:
Previously excepted
Enwau eraill:
  • ST JOHN THE EVANGELIST UPPER ST LEONARD'S PCC (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Talu staff
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

12 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Rev DAVID ROYSTON HILL Cadeirydd 03 September 2014
Dim ar gofnod
Patina Blankson Ymddiriedolwr 14 May 2023
Dim ar gofnod
Sally Waters Ymddiriedolwr 14 May 2023
Dim ar gofnod
EDWARD JAMES TOWNER Ymddiriedolwr 13 March 2023
HOPE TRUST HASTINGS
Derbyniwyd: Ar amser
Veronica Elizabeth Allen Ymddiriedolwr 19 July 2022
Dim ar gofnod
ALAN PRIVETT Ymddiriedolwr 20 April 2021
Dim ar gofnod
Jenny Barfoot Ymddiriedolwr 19 October 2020
Dim ar gofnod
Kathleen Madeline Harper Ymddiriedolwr 24 March 2019
Dim ar gofnod
Andrew Charles Crighton Ymddiriedolwr 24 March 2019
THE CHICHESTER DIOCESAN FUND AND BOARD OF FINANCE (INCORPORATED)
Derbyniwyd: Ar amser
THE SNOWFLAKE TRUST LIMITED
Derbyniwyd: Ar amser
Veronica Louise Spice Ymddiriedolwr 24 March 2019
THE HASTINGS YOUTH TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Lesley Ann Crighton Ymddiriedolwr 04 June 2018
Dim ar gofnod
Mike Turnbull Ymddiriedolwr 21 April 2017
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £148.08k £127.95k £126.16k £153.04k £126.01k
Cyfanswm gwariant £155.48k £137.60k £122.02k £161.46k £177.52k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 04 Mehefin 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 04 Mehefin 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 24 Gorffennaf 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 24 Gorffennaf 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 09 Awst 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 09 Awst 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 16 Awst 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 16 Awst 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 21 Ebrill 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 21 Ebrill 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
St John's Church Hall
Brittany Road
St Leonards on Sea
United Kingdom
TN38 0RD
Ffôn:
01424425942