Ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF TILEHURST, ST MICHAEL
Rhif yr elusen: 1131421

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
22 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elizabeth Freda Curling | Ymddiriedolwr | 21 April 2024 |
|
|
||||
Adenike Mojirayo Rotimi Bamidele Adesokan | Ymddiriedolwr | 21 April 2024 |
|
|
||||
Patricia Anne Cross | Ymddiriedolwr | 21 April 2024 |
|
|
||||
Lisa Jane Chamberlain | Ymddiriedolwr | 21 April 2024 |
|
|
||||
Rev Amy Susanna Sykes | Ymddiriedolwr | 01 August 2023 |
|
|
||||
Graeme Douglas Hamilton | Ymddiriedolwr | 30 April 2023 |
|
|
||||
Michelle Lesley Hopkins | Ymddiriedolwr | 30 April 2023 |
|
|
||||
Dr Janet Mary Fisher | Ymddiriedolwr | 30 April 2023 |
|
|
||||
David John Stevens | Ymddiriedolwr | 30 April 2023 |
|
|
||||
Jacqueline Denise Marsh | Ymddiriedolwr | 30 April 2023 |
|
|
||||
Matthew James Firth | Ymddiriedolwr | 22 May 2022 |
|
|
||||
Peter John Shirley-Quirk | Ymddiriedolwr | 22 May 2022 |
|
|
||||
Elizabeth Anne Fagg | Ymddiriedolwr | 22 May 2022 |
|
|
||||
DUNSTAN GILES WINTER | Ymddiriedolwr | 22 May 2022 |
|
|||||
Jack Leslie Smee | Ymddiriedolwr | 17 January 2022 |
|
|
||||
Rev Tracy Jane Watkins | Ymddiriedolwr | 03 July 2021 |
|
|
||||
Maxine Eloise Elvey | Ymddiriedolwr | 15 November 2020 |
|
|
||||
David Robert Bardwell | Ymddiriedolwr | 28 April 2019 |
|
|
||||
Reverend Doctor Elizabeth Clare Ratcliffe | Ymddiriedolwr | 24 September 2018 |
|
|||||
Patrick Woodlock | Ymddiriedolwr | 18 April 2014 |
|
|
||||
Sarah Anne Cairns | Ymddiriedolwr | 18 April 2014 |
|
|
||||
Jane Sarah Masson | Ymddiriedolwr | 18 April 2014 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.