Ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST LEONARD, STREATHAM

Rhif yr elusen: 1131422
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

12 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
THE REVEREND CANON ANNA NORMAN-WALKER Cadeirydd 05 September 2017
Dim ar gofnod
Frances Newell Ymddiriedolwr 14 April 2024
Dim ar gofnod
Robert Deeley Ymddiriedolwr 14 April 2024
WIGMORE LAWN TENNIS CLUB
Derbyniwyd: Ar amser
Daniel Glakin McColgin Ymddiriedolwr 14 April 2024
Dim ar gofnod
NICHOLAS MARK TURNER Ymddiriedolwr 23 April 2023
STREET ACTION
Derbyniwyd: Ar amser
Barbara Booth Ymddiriedolwr 23 April 2023
STREATHAM COMMON COMMUNITY GARDEN
Derbyniwyd: Ar amser
Nicola Carol Yarlett Ymddiriedolwr 03 April 2022
Dim ar gofnod
Charles Mitchell Ymddiriedolwr 03 April 2022
Dim ar gofnod
Stephanie Jane Bradley Ymddiriedolwr 03 April 2022
Dim ar gofnod
Sien-Yin Cheng Kai On Ymddiriedolwr 29 April 2018
Dim ar gofnod
Philip Heeley Ymddiriedolwr 30 April 2017
Dim ar gofnod
CAROLINE ANN LEVEAUX Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod