THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF PLYMSTOCK & HOOE, PLYMOUTH.

Rhif yr elusen: 1133015
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Plymstock & Hooe Parochial Church Council has the responsibility of co-operating with the clergy of the parish in promoting the ecclesiastical parish, the whole mission of the Church, pastoral, evangelistic, social and ecumenical.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £178,606
Cyfanswm gwariant: £136,031

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Dinas Plymouth
  • Dyfnaint

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 30 Tachwedd 2009: Previously excepted registration
Math o sefydliad:
Previously excepted
Enwau eraill:
  • PLYMSTOCK & HOOE PCC (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

16 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Rev JENNIE APPLEBY Cadeirydd 27 November 2017
PLYMSTOCK UNITED CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
CHARITY OF FREDERICK NORMAN HILL
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 184 diwrnod
RICHARD CLARKE NUTT
Derbyniwyd: Ar amser
THE WARREN NON EDUCATIONAL FOUNDATION PLYMSTOCK
Derbyniwyd: Ar amser
WARREN'S EDUCATIONAL FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
Graham John Naylor Ymddiriedolwr 20 May 2024
Dim ar gofnod
Sheila Eccleston Ymddiriedolwr 03 May 2023
Dim ar gofnod
RICHARD FREDERICK HARVEY Ymddiriedolwr 03 May 2023
Dim ar gofnod
Robert Ernest Davidson Ymddiriedolwr 03 May 2023
Dim ar gofnod
Diana Lorraine Pinkham Ymddiriedolwr 03 May 2023
Dim ar gofnod
Elizabeth Elliot Ymddiriedolwr 03 May 2023
Dim ar gofnod
Dr Joan Frances Melville Dee Ymddiriedolwr 03 May 2023
Dim ar gofnod
Mary Elizabeth Goulding Ymddiriedolwr 17 November 2022
Dim ar gofnod
Rev Joanne Parker Ymddiriedolwr 10 September 2022
Dim ar gofnod
MR GRAHAM LEA Ymddiriedolwr 26 May 2022
GOOD SHEPHERD MISSION IN ORESTON
Derbyniwyd: Ar amser
Delia Lorraine Kevern Ymddiriedolwr 26 May 2022
Dim ar gofnod
Anthony Robert Banbury Ymddiriedolwr 26 May 2022
Dim ar gofnod
Dr Kerry Gilbert Ymddiriedolwr 29 April 2019
Dim ar gofnod
Rev Carl James Budden Ymddiriedolwr 16 January 2018
Dim ar gofnod
Graham Robert Dee Ymddiriedolwr 05 October 2013
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £122.99k £123.16k £91.81k £95.13k £178.61k
Cyfanswm gwariant £117.26k £155.93k £124.39k £76.09k £136.03k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £700 N/A £1.24k N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 10 Hydref 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 10 Hydref 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 31 Hydref 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 31 Hydref 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 31 Hydref 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 31 Hydref 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 26 Hydref 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 26 Hydref 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 28 Hydref 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 28 Hydref 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
5 Cobb Lane
Plymstock
Plymouth
PL9 9BQ
Ffôn:
01752941844