ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST. GEORGE'S CHURCH, EDGBASTON, BIRMINGHAM
Rhif yr elusen: 1134777
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
15 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrew John Butler | Ymddiriedolwr | 29 May 2022 |
|
|
||||
HARRIET ELLIS | Ymddiriedolwr | 29 May 2022 |
|
|
||||
Dr Sara Jane Clethero | Ymddiriedolwr | 29 September 2020 |
|
|
||||
Rev Samuel James Gibson Phd | Ymddiriedolwr | 04 September 2020 |
|
|
||||
Philip Ypres-Smith | Ymddiriedolwr | 17 July 2020 |
|
|
||||
KEITH UFF | Ymddiriedolwr | 20 October 2019 |
|
|||||
Derek Mertling-Blake | Ymddiriedolwr | 25 April 2017 |
|
|
||||
JENNIFER UFF | Ymddiriedolwr | 25 April 2017 |
|
|
||||
CAROL ANN COUSE | Ymddiriedolwr | 25 April 2017 |
|
|
||||
NICHOLAS GIBBS | Ymddiriedolwr | 25 April 2017 |
|
|
||||
CAROLINE J SHAW | Ymddiriedolwr | 25 April 2017 |
|
|
||||
JUSTIN RODNEY HAYDN PINKESS | Ymddiriedolwr | 26 April 2016 |
|
|
||||
JOHN FREDERICK RUSSELL | Ymddiriedolwr | 24 April 2016 |
|
|
||||
Simon Kirby | Ymddiriedolwr | 28 April 2015 |
|
|||||
CHARLES WILLIAMS | Ymddiriedolwr | 28 April 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.