Hanes ariannol THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST MARY OLDSWINFORD

Rhif yr elusen: 1132146
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (165 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £176.82k £140.19k £146.01k £153.29k £147.85k
Cyfanswm gwariant £166.81k £143.21k £145.03k £154.20k £147.67k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A