TRINITY METHODIST CIRCUIT

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
SUPPORTING THE ACTIVITIES OF 16 CHURCHES FOLLOWING THE MERGER OF THE WORKSOP & KIVETON CIRCUIT WITH THE RETFORD METHODIST CIRCUIT BY PROVIDING INFORMATION, GUIDANCE AND SUPPORT THROUGH PROVIDING MINISTERS, TRAINING AND RESOURCES. TRINITY CIRCUIT OPERATES IN THE GEOGRAPHICAL AREA COVERING PARTS OF NORTH NOTTINGHAMSHIRE, NORTH EAST DERBYSHIRE AND SOUTH YORKSHIRE.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Pobl

26 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Rotherham
- Swydd Derby
- Swydd Nottingham
Llywodraethu
- 26 Mawrth 2013: y derbyniwyd cronfeydd gan 1134360 RETFORD METHODIST CIRCUIT
- 02 Rhagfyr 2009: Previously excepted registration
- WORKSOP & KIVETON METHODIST CIRCUIT (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
26 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev JULIE IRENE COATES | Cadeirydd | 10 September 2013 |
|
|||||||||||
Joy Fuller | Ymddiriedolwr | 13 September 2023 |
|
|
||||||||||
Rev Margaret Bareham Burton | Ymddiriedolwr | 01 October 2022 |
|
|||||||||||
Deacon Sarah Emily Hoe-Crook | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|
||||||||||
Susan Carole Osborn | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|
||||||||||
Daphne Elizabeth Nickson Sidney | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|
||||||||||
HILARY MARY BENNETT | Ymddiriedolwr | 05 March 2019 |
|
|||||||||||
Annette Westerby | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|||||||||||
Glenn Wayne Brown | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|||||||||||
Valerie Hinchliffe | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|
||||||||||
Peter Hinchliffe | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|
||||||||||
Janet Westerby | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|
||||||||||
William Spencer Welchman | Ymddiriedolwr | 01 September 2011 |
|
|
||||||||||
JANICE MARY SYKES | Ymddiriedolwr | 01 September 2011 |
|
|
||||||||||
Alan Ellis Laurie | Ymddiriedolwr | 01 September 2011 |
|
|
||||||||||
GEORGE ROY BENNETT | Ymddiriedolwr | 01 September 2011 |
|
|
||||||||||
ANDREA DIANE WELCHMAN | Ymddiriedolwr | 01 September 2011 |
|
|
||||||||||
Jane Marion Hodgson | Ymddiriedolwr | 01 September 2011 |
|
|
||||||||||
John Lyndon Jenkin | Ymddiriedolwr | 01 September 2011 |
|
|
||||||||||
COLIN WALKER | Ymddiriedolwr | 01 September 2011 |
|
|
||||||||||
SUSAN JANE WALKER | Ymddiriedolwr | 01 September 2011 |
|
|
||||||||||
NICOLA JAYNE ROWSON | Ymddiriedolwr | 01 September 2011 |
|
|
||||||||||
DAVID BURTON | Ymddiriedolwr | 01 September 2011 |
|
|||||||||||
JUDITH ANNE SMITH | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||||
MRS SUE BAGGALEY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||||
MRS SUE BOYLES | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £271.19k | £200.23k | £210.94k | £166.70k | £190.69k | |
|
Cyfanswm gwariant | £222.07k | £194.06k | £237.62k | £274.91k | £386.83k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 18 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 18 Mehefin 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 13 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 13 Mehefin 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 07 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 07 Mehefin 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 06 Mai 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 06 Mai 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 04 Ebrill 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | 04 Ebrill 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DEED OF UNION (1932) AND THE METHODIST CHURCH ACT (1976)
Gwrthrychau elusennol
The purposes of the Methodist Church are and shall be deemed to have been since the date of union the advancement of - (a) the Christian faith in accordance with the doctrinal standards and the discipline of the Methodist Church; (b) any charitable purpose for the time being of any Connexional, district, circuit, local or other organisation of the Methodist Church; (c) any charitable purpose for the time being of any society or institution subsiduary or ancillary to the Methodist Church; (d) any purpose for the time being of any charity being a charity subsidiary or ancillary to the Methodist Church.
Maes buddion
UNDEFINED. IN PRACTICE, LOCAL.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
50 Hallcroft Road
Retford
DN22 7LB
- Ffôn:
- 01777 702573
- E-bost:
- admin@trinitycircuit.net
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window