ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF DAGENHAM
Rhif yr elusen: 1134803
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (223 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joel Kim Edwards | Cadeirydd | 26 April 2015 |
|
|||||
Shedrack Iheanyiogu | Ymddiriedolwr | 28 April 2024 |
|
|
||||
Phyllis Mensah-Twumasi | Ymddiriedolwr | 28 April 2024 |
|
|
||||
Lana Lai | Ymddiriedolwr | 28 April 2024 |
|
|
||||
Omolara Okinbaloye | Ymddiriedolwr | 28 April 2024 |
|
|
||||
Mark Stuart Anderson | Ymddiriedolwr | 01 June 2021 |
|
|
||||
Maureen Waruinge | Ymddiriedolwr | 10 May 2021 |
|
|
||||
Heather Joyce Myers | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|
||||
Paul Oluwatosin Ogunbunmi | Ymddiriedolwr | 22 April 2018 |
|
|
||||
MARK OSEI-KWADWO MENSAH-TWUMASI | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
STEPHEN DAVID FENN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
WENDY GARTON | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.