THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF OAKDALE ST.GEORGE, POOLE

Rhif yr elusen: 1134975
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The advancement of religion for the public benefit by: Providing regular worship open to all and a sacred space for personal prayer. Promoting the whole mission of the church through provision of activities for senior citizens, parents and toddlers, and other special need groups

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £121,389
Cyfanswm gwariant: £115,647

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Poole

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 16 Mawrth 2010: Previously excepted registration
Math o sefydliad:
Previously excepted
Enwau eraill:
  • ST.GEORGE'S PCC, OAKDALE (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Buddsoddi
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

19 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Rev Penelope Marynice Draper Cadeirydd 25 May 2016
POOLE-WAU PARTNERSHIP CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
OAKDALE PLAYING FIELD
Derbyniwyd: Ar amser
Jacqueline Edwards Ymddiriedolwr 23 April 2024
OAKDALE PLAYING FIELD
Derbyniwyd: Ar amser
Anne-Marie Seraphin Ymddiriedolwr 23 April 2023
Dim ar gofnod
Nigel Seraphin Ymddiriedolwr 23 April 2023
OAKDALE PLAYING FIELD
Derbyniwyd: Ar amser
Katharine Fairhead Ymddiriedolwr 23 April 2023
OAKDALE PLAYING FIELD
Derbyniwyd: Ar amser
Barbara Graves Ymddiriedolwr 23 April 2023
OAKDALE PLAYING FIELD
Derbyniwyd: Ar amser
Susan Elizabeth Bursey Ymddiriedolwr 24 April 2022
OAKDALE PLAYING FIELD
Derbyniwyd: Ar amser
Jennifer Elisabeth Read Ymddiriedolwr 24 April 2022
OAKDALE PLAYING FIELD
Derbyniwyd: Ar amser
Paul Douglas Edwards Ymddiriedolwr 24 April 2022
OAKDALE PLAYING FIELD
Derbyniwyd: Ar amser
Jean Frake Ymddiriedolwr 24 April 2022
OAKDALE PLAYING FIELD
Derbyniwyd: Ar amser
Suzanne Phillips Ymddiriedolwr 24 April 2022
OAKDALE PLAYING FIELD
Derbyniwyd: Ar amser
Julie Marie Laura Shearing Ymddiriedolwr 24 April 2022
OAKDALE PLAYING FIELD
Derbyniwyd: Ar amser
Andrew Michael Lewis Ymddiriedolwr 07 April 2019
OAKDALE PLAYING FIELD
Derbyniwyd: Ar amser
SUSAN KATHRYN COLBORNE Ymddiriedolwr 15 April 2018
OAKDALE PLAYING FIELD
Derbyniwyd: Ar amser
Caroline West Ymddiriedolwr 30 April 2017
OAKDALE PLAYING FIELD
Derbyniwyd: Ar amser
Johanna Barton Ymddiriedolwr 28 April 2017
OAKDALE PLAYING FIELD
Derbyniwyd: Ar amser
PAMELA CLARK Ymddiriedolwr 26 October 2011
OAKDALE PLAYING FIELD
Derbyniwyd: Ar amser
KATHLEEN ANN JOHNSON Ymddiriedolwr
OAKDALE PLAYING FIELD
Derbyniwyd: Ar amser
Rev THOMAS LOCK Ymddiriedolwr
OAKDALE PLAYING FIELD
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £120.31k £83.85k £92.11k £115.84k £121.39k
Cyfanswm gwariant £139.91k £77.26k £103.41k £117.80k £115.65k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 05 Medi 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 05 Medi 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 14 Gorffennaf 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 14 Gorffennaf 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 25 Awst 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 25 Awst 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 21 Hydref 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 21 Hydref 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 13 Hydref 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 13 Hydref 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
St. Georges Church
Darbys Lane
POOLE
BH15 3EU
Ffôn:
01202660612