ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ALL SAINTS, ALREWAS, STAFFORDSHIRE
Rhif yr elusen: 1132083
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev JOHN WILLIAM ALLAN | Cadeirydd |
|
||||||
Susan Winson | Ymddiriedolwr | 17 March 2024 |
|
|
||||
Gillian Anne Love | Ymddiriedolwr | 14 June 2023 |
|
|
||||
Helen Mary Mullins | Ymddiriedolwr | 24 April 2022 |
|
|
||||
Dr Jean Frances Emly | Ymddiriedolwr | 23 May 2021 |
|
|
||||
Jennifer Sandra Matthewman | Ymddiriedolwr | 23 May 2021 |
|
|
||||
Mark Richard Emly | Ymddiriedolwr | 23 May 2021 |
|
|||||
Edward Philip Gould | Ymddiriedolwr | 31 August 2016 |
|
|
||||
Nicholas John Kilford | Ymddiriedolwr | 28 April 2016 |
|
|
||||
Nicola Jayne Burns | Ymddiriedolwr | 17 April 2016 |
|
|
||||
Laura Stephanie Jacks | Ymddiriedolwr | 26 April 2015 |
|
|
||||
Rev Elizabeth Anne Wall | Ymddiriedolwr | 01 December 2014 |
|
|
||||
Annette Susan Gould | Ymddiriedolwr | 26 April 2012 |
|
|||||
ELIZABETH ANN COX | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.