Hanes ariannol THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF BASINGSTOKE

Rhif yr elusen: 1133775
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024
Cyfanswm Incwm Gros £274.45k £365.21k £381.10k £627.28k £754.80k
Cyfanswm gwariant £264.00k £300.66k £414.43k £728.17k £794.66k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A £503 £332 £680
Incwm o grantiau'r llywodraeth £23.96k £14.67k N/A £200 N/A
Incwm o roddion a chymynroddion N/A N/A N/A £207.27k £226.96k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill N/A N/A N/A £105.60k £0
Incwm - Weithgareddau elusennol N/A N/A N/A £270.78k £387.75k
Incwm - Gwaddolion N/A N/A N/A £0 £0
Incwm - Buddsoddiad N/A N/A N/A £43.63k £58.93k
Incwm - Arall N/A N/A N/A £0 £81.16k
Incwm - Cymynroddion N/A N/A N/A £10.30k £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol N/A N/A N/A £726.72k £793.80k
Gwariant - Ar godi arian N/A N/A N/A £1.45k £860
Gwariant - Llywodraethu N/A N/A N/A £43.32k £0
Gwariant - Sefydliad grantiau N/A N/A N/A £10.92k £10.00k
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau N/A N/A N/A £1.45k £860
Gwariant - Arall N/A N/A N/A £0 £0