Ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF BASINGSTOKE
Rhif yr elusen: 1133775

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
30 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robert Frank Pullen | Ymddiriedolwr | 19 May 2025 |
|
|
||||
Susanne Stephanie Goodwin | Ymddiriedolwr | 19 May 2025 |
|
|
||||
Jason Peter York | Ymddiriedolwr | 28 April 2025 |
|
|
||||
Eleanor Louise Pavey | Ymddiriedolwr | 28 April 2025 |
|
|
||||
Charles Applegate | Ymddiriedolwr | 28 April 2025 |
|
|
||||
Elaine Susan Coombs | Ymddiriedolwr | 28 April 2025 |
|
|
||||
Rev Barbara Irving | Ymddiriedolwr | 01 June 2024 |
|
|
||||
Rev Elizabeth Anne Etherington | Ymddiriedolwr | 22 May 2024 |
|
|
||||
Boran Djokic | Ymddiriedolwr | 20 May 2024 |
|
|
||||
Fehintola Moradeun Otudeko | Ymddiriedolwr | 22 April 2024 |
|
|
||||
Celia Faith Saunders | Ymddiriedolwr | 22 April 2024 |
|
|
||||
Jason Cross | Ymddiriedolwr | 22 April 2024 |
|
|
||||
Rev Nicola Poppy May Ford | Ymddiriedolwr | 02 July 2023 |
|
|
||||
Andrew David McCormick | Ymddiriedolwr | 24 April 2023 |
|
|
||||
Bethany Neal | Ymddiriedolwr | 24 April 2023 |
|
|
||||
Michael John Edens | Ymddiriedolwr | 24 April 2023 |
|
|
||||
Sathya Brunda Pradeep Johnson | Ymddiriedolwr | 23 April 2023 |
|
|
||||
Rev John Hudson | Ymddiriedolwr | 05 September 2022 |
|
|||||
Rev Peter James Brombley | Ymddiriedolwr | 05 September 2022 |
|
|||||
John Christopher Davies | Ymddiriedolwr | 18 July 2022 |
|
|||||
Oliver Francis Key | Ymddiriedolwr | 18 July 2022 |
|
|
||||
Rev Edward Mark Haycock | Ymddiriedolwr | 03 July 2022 |
|
|
||||
Ghislaine Mary Fletcher | Ymddiriedolwr | 14 October 2020 |
|
|
||||
Keith Bastin | Ymddiriedolwr | 14 October 2020 |
|
|
||||
Eleanor Loiuse Woolf | Ymddiriedolwr | 14 October 2020 |
|
|
||||
Paul Lane | Ymddiriedolwr | 14 October 2020 |
|
|
||||
Mx Castor Joshua Bending | Ymddiriedolwr | 28 April 2019 |
|
|
||||
Shelagh Jane Kavanagh | Ymddiriedolwr | 28 April 2019 |
|
|
||||
SUE IRVINE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
STEPHEN LEACH | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.