Hanes ariannol ST MARY'S CHURCH, CHIPPING NORTON, PAROCHIAL CHURCH COUNCIL

Rhif yr elusen: 1132070
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024
Cyfanswm Incwm Gros £994.91k £361.89k £325.63k £376.77k £314.88k
Cyfanswm gwariant £406.74k £802.45k £323.39k £429.22k £318.25k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £17.60k £35.88k £3.25k £800 £500
Incwm o roddion a chymynroddion £987.54k N/A N/A N/A N/A
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 N/A N/A N/A N/A
Incwm - Weithgareddau elusennol £6.92k N/A N/A N/A N/A
Incwm - Gwaddolion £0 N/A N/A N/A N/A
Incwm - Buddsoddiad £447 N/A N/A N/A N/A
Incwm - Arall £0 N/A N/A N/A N/A
Incwm - Cymynroddion £0 N/A N/A N/A N/A
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £391.22k N/A N/A N/A N/A
Gwariant - Ar godi arian £15.51k N/A N/A N/A N/A
Gwariant - Llywodraethu £360 N/A N/A N/A N/A
Gwariant - Sefydliad grantiau £139.82k N/A N/A N/A N/A
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 N/A N/A N/A N/A
Gwariant - Arall £0 N/A N/A N/A N/A