Ymddiriedolwyr Cromer PCC
Rhif yr elusen: 1135323

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev William John Warren BA | Cadeirydd | 30 June 2019 |
|
|
||||
Christopher Robert Jacquier | Ymddiriedolwr | 24 April 2025 |
|
|
||||
Jill Averil Boyle | Ymddiriedolwr | 24 April 2025 |
|
|
||||
Eileen Marielle Woodfield | Ymddiriedolwr | 25 April 2024 |
|
|
||||
Judith Anderson | Ymddiriedolwr | 01 June 2023 |
|
|
||||
Sarah Rosemary McCandlish | Ymddiriedolwr | 26 June 2022 |
|
|
||||
Ivan Kimble | Ymddiriedolwr | 01 May 2021 |
|
|
||||
Douglas Tuthill | Ymddiriedolwr | 01 March 2021 |
|
|||||
DAVID JOHN ANDERSON | Ymddiriedolwr | 01 August 2018 |
|
|
||||
SIMON RICHARD PURSLOW FRICS | Ymddiriedolwr | 29 April 2018 |
|
|
||||
DAVID CHARLES LOADES | Ymddiriedolwr | 23 April 2015 |
|
|
||||
JOHN MICHAEL HODGKINSON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
DAVID GEORGE ORSBORNE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MISS ANNE COTTINGHAM | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.