ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF CONGLETON
Rhif yr elusen: 1134829
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
15 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Ian Peter Enticott | Cadeirydd | 22 July 2020 |
|
|
||||
Lesley Smith | Ymddiriedolwr | 23 April 2023 |
|
|
||||
Carole Ann Edmondson | Ymddiriedolwr | 23 April 2023 |
|
|
||||
EUR ENG Christopher Graham Downes-Ward | Ymddiriedolwr | 08 October 2022 |
|
|
||||
Helen Jayne Harrison | Ymddiriedolwr | 18 April 2021 |
|
|
||||
Nicolas Scott Roy Bradford Blackmore | Ymddiriedolwr | 18 October 2020 |
|
|
||||
Pauline Anne Drew | Ymddiriedolwr | 18 October 2020 |
|
|
||||
Loretta Susan Grace | Ymddiriedolwr | 18 October 2020 |
|
|
||||
Richard John Drew | Ymddiriedolwr | 07 October 2019 |
|
|||||
Peter Austin Houldsworth | Ymddiriedolwr | 07 October 2019 |
|
|
||||
Christine Scott | Ymddiriedolwr | 07 October 2019 |
|
|
||||
Mark Swaine | Ymddiriedolwr | 07 October 2019 |
|
|
||||
Anthony Ronald Frost | Ymddiriedolwr | 07 October 2019 |
|
|
||||
Joan Barbara Proctor | Ymddiriedolwr | 18 September 2019 |
|
|
||||
Jean Connolly | Ymddiriedolwr | 18 September 2019 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.