ymddiriedolwyr SLOUGH BAPTIST CHURCH
Rhif yr elusen: 1133760
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (3 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Audrey Callum | Ymddiriedolwr | 01 January 2023 |
|
|
||||
Jonathan Tettelaar | Ymddiriedolwr | 01 January 2023 |
|
|
||||
Matthew Taylor | Ymddiriedolwr | 01 January 2023 |
|
|
||||
Rev Keith Wilson | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||
Elsie Fraser | Ymddiriedolwr | 01 October 2021 |
|
|
||||
Rev DAVID HOWELL | Ymddiriedolwr | 01 July 2021 |
|
|
||||
DAVID CURLEY | Ymddiriedolwr | 23 January 2020 |
|
|
||||
LORNA LONGMAN | Ymddiriedolwr | 01 January 2019 |
|
|
||||
TONY TARRANT MBE | Ymddiriedolwr | 01 May 2017 |
|
|
||||
MATTHEW WARREN | Ymddiriedolwr | 01 January 2017 |
|
|
||||
JANE JONES | Ymddiriedolwr | 01 January 2017 |
|
|
||||
MBUSO NGWENYA | Ymddiriedolwr | 23 November 2016 |
|
|
||||
Jon Edwins | Ymddiriedolwr | 01 January 2015 |
|
|
||||
JOHN SHEPHERD | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.