Hanes ariannol THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF MORTLAKE WITH EAST SHEEN
Rhif yr elusen: 1132303
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (212 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £836.16k | £585.82k | £459.13k | £630.06k | £564.19k | |
|
Cyfanswm gwariant | £575.72k | £532.09k | £484.09k | £497.46k | £545.37k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £717.39k | £440.79k | N/A | £521.34k | £371.14k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £111.61k | £90.93k | N/A | £107.95k | £144.86k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £41.24k | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | N/A | £0 | £123.30k | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £859 | £2.87k | N/A | £778 | £3.36k | |
|
Incwm - Arall | £879 | £9.99k | N/A | £0 | £44.83k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £285.00k | £22.41k | N/A | £111.06k | £10.99k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £575.72k | £530.30k | N/A | £497.46k | £485.01k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £489 | N/A | £0 | £278 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £39.15k | £1.50k | N/A | £1.50k | £37.86k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £25.86k | £22.04k | N/A | £22.00k | £22.22k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £1.30k | N/A | £0 | £60.08k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.