ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF MORTLAKE WITH EAST SHEEN
Rhif yr elusen: 1132303
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (212 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
21 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev ANN LOUISE NICKSON | Cadeirydd | 21 March 2012 |
|
|
||||
Charlotte Hillier | Ymddiriedolwr | 24 May 2022 |
|
|
||||
Dilys Zeegan | Ymddiriedolwr | 24 May 2022 |
|
|
||||
Christine McGuinness | Ymddiriedolwr | 24 May 2022 |
|
|
||||
Christopher John Wright | Ymddiriedolwr | 24 May 2022 |
|
|
||||
Janet Leslie Wright | Ymddiriedolwr | 24 May 2022 |
|
|
||||
Kathy Sheldon | Ymddiriedolwr | 24 May 2022 |
|
|
||||
Neil Davis | Ymddiriedolwr | 24 May 2022 |
|
|
||||
Deirdre Virginia Jane Munro | Ymddiriedolwr | 24 May 2022 |
|
|
||||
Ginny Waterkeyn | Ymddiriedolwr | 24 May 2022 |
|
|
||||
Nicholas William Rettie | Ymddiriedolwr | 24 May 2022 |
|
|
||||
Sarah Coggins | Ymddiriedolwr | 24 May 2022 |
|
|
||||
Helen Judith Robinson | Ymddiriedolwr | 24 May 2022 |
|
|
||||
Mireille Jeanine Marie Therese Stanton | Ymddiriedolwr | 24 May 2022 |
|
|
||||
Brenda Mabel Morris | Ymddiriedolwr | 24 May 2021 |
|
|
||||
Celia Frances Catchpole | Ymddiriedolwr | 29 September 2020 |
|
|
||||
Michael Gerard Stewart | Ymddiriedolwr | 29 September 2020 |
|
|
||||
Francis Ring Davies | Ymddiriedolwr | 28 April 2019 |
|
|
||||
Rev Jack Alexander Barrow | Ymddiriedolwr | 20 April 2017 |
|
|||||
KATHARINE SUSAN WOODHOUSE MBE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JONATHAN DAVID BLYTHE | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.