Ymddiriedolwyr TRINITY UNITED REFORMED CHURCH (WIMBLEDON) CHARITY
Rhif yr elusen: 1134743

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Jacob Bali | Cadeirydd | 14 October 2023 |
|
|||||
Eric Chau | Ymddiriedolwr | 23 March 2025 |
|
|
||||
Andrew John Melrose | Ymddiriedolwr | 23 March 2025 |
|
|
||||
Claire Vivienne Wood | Ymddiriedolwr | 23 March 2025 |
|
|
||||
Pamela Watson Rostron | Ymddiriedolwr | 17 March 2024 |
|
|
||||
Mary McKay Bell Nicol aka 'May' | Ymddiriedolwr | 12 March 2023 |
|
|
||||
Grace Anne de Grouchy | Ymddiriedolwr | 20 March 2022 |
|
|
||||
Michael Guthrie Tulloch | Ymddiriedolwr | 20 March 2022 |
|
|
||||
Alison Mary Trehearn | Ymddiriedolwr | 20 March 2022 |
|
|
||||
Samuel George Elliot | Ymddiriedolwr | 13 February 2020 |
|
|
||||
Jawdat - known as 'Dodie' Khurshid | Ymddiriedolwr | 17 March 2019 |
|
|
||||
Dr Robin Napier Goodchild | Ymddiriedolwr | 11 September 2014 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.