ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF SAINT JOHN WITH SAINT ANDREW, CHELSEA
Rhif yr elusen: 1132248
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev PAUL DAWSON BSC | Cadeirydd |
|
|
|||||||
Andrew Cryer | Ymddiriedolwr | 23 May 2022 |
|
|
||||||
Rhoda Hunter | Ymddiriedolwr | 02 November 2020 |
|
|
||||||
Victoria Louise Dare | Ymddiriedolwr | 12 October 2020 |
|
|||||||
Barbara Ofori-Boateng | Ymddiriedolwr | 12 October 2020 |
|
|||||||
BARBARA SHERWOOD | Ymddiriedolwr | 23 April 2013 |
|
|
||||||
SAMUEL OFORI-BOATENG | Ymddiriedolwr | 28 July 2011 |
|
|
||||||
ANDY MASON | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.