THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ALL SAINTS HORDLE

Rhif yr elusen: 1133836
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

*Regular public worship open to all*Pastoral work,including visiting the sick and the bereaved*Teaching of Christianity through sermans, courses and small groups*Promoting the whole mission of the Church through provision of activities for senior citizens, parents and toddlers and other special need groups*Supporting other charities in the UK and overseas

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2024

Cyfanswm incwm: £184,323
Cyfanswm gwariant: £180,813

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Mae un neu fwy o ymddiriedolwyr yn derbyn taliadau neu fuddion gan yr elusen oherwydd eu bod yn darparu gwasanaethau i'r elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Hampshire

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 28 Ionawr 2010: Previously excepted registration
Math o sefydliad:
Previously excepted
Enwau eraill:
  • ALL SAINTS, HORDLE (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Buddsoddi
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

16 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Jane Stocker Ymddiriedolwr 11 May 2025
Dim ar gofnod
Rev Simon Hones Ymddiriedolwr 30 September 2024
Dim ar gofnod
Anthony Edmonds Ymddiriedolwr 21 April 2024
Dim ar gofnod
Dr Angus Wood Ymddiriedolwr 21 April 2024
Dim ar gofnod
June Bailey Ymddiriedolwr 23 April 2023
Dim ar gofnod
Clive Gammon Ymddiriedolwr 23 April 2023
Dim ar gofnod
Christopher Benson Ymddiriedolwr 08 May 2022
MILFORD ON SEA U3A
Derbyniwyd: Ar amser
Helen Edmonds Ymddiriedolwr 08 May 2022
Dim ar gofnod
Rev Philip Mullins Ymddiriedolwr 31 January 2022
Dim ar gofnod
Elizabeth Wyatt Ymddiriedolwr 20 April 2021
Dim ar gofnod
Anne McMurtry Ymddiriedolwr 20 April 2021
Dim ar gofnod
Ruth Moody-Jones Ymddiriedolwr 20 April 2021
Dim ar gofnod
Alastair Pickburn Ymddiriedolwr 22 September 2020
Dim ar gofnod
MARK STRODE Ymddiriedolwr 07 April 2019
Dim ar gofnod
GILLIAN RACHEL MORRIS Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
MARY MARGUERITE MOYNAGH Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024
Cyfanswm Incwm Gros £147.47k £159.16k £193.37k £171.65k £184.32k
Cyfanswm gwariant £145.51k £154.33k £154.49k £161.85k £180.81k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A £900 N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A £900 £1.64k N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2024 07 Mai 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2024 07 Mai 2025 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 16 Ebrill 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 16 Ebrill 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 27 Ebrill 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 27 Ebrill 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 01 Mai 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 01 Mai 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 23 Ebrill 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 23 Ebrill 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
Church Office
All Saints Memorial Hall
Hordle Lane
Hordle
Lymington
SO41 0FB
Ffôn:
01425 626565