ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST CHAD, SADDLEWORTH
Rhif yr elusen: 1133933
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (75 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
19 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev SHARON JONES | Cadeirydd | 01 August 2016 |
|
|||||
Deborah McCabe | Ymddiriedolwr | 12 May 2024 |
|
|
||||
RUTH SUSAN BROADHURST | Ymddiriedolwr | 12 May 2024 |
|
|
||||
Dr Mary Cheshire | Ymddiriedolwr | 18 January 2024 |
|
|
||||
Nina Brannan | Ymddiriedolwr | 18 January 2024 |
|
|
||||
Deborah Wright | Ymddiriedolwr | 29 June 2023 |
|
|
||||
Sheila Bowes | Ymddiriedolwr | 21 May 2023 |
|
|
||||
Andrew Ward | Ymddiriedolwr | 21 May 2023 |
|
|
||||
Fiona Armstrong | Ymddiriedolwr | 21 May 2023 |
|
|
||||
Sophie Nelson | Ymddiriedolwr | 21 May 2023 |
|
|
||||
Jo Barton | Ymddiriedolwr | 21 May 2023 |
|
|
||||
Maggie Dobb | Ymddiriedolwr | 19 May 2022 |
|
|
||||
Lindsay Greenhalgh | Ymddiriedolwr | 01 November 2020 |
|
|
||||
Rebecca WOOD | Ymddiriedolwr | 01 November 2020 |
|
|
||||
Denise Elizabeth ELVERY | Ymddiriedolwr | 01 November 2020 |
|
|
||||
TIM EDGE | Ymddiriedolwr | 07 April 2019 |
|
|
||||
Peter Greenhalgh | Ymddiriedolwr | 06 April 2019 |
|
|
||||
Patricia Ann Byrne | Ymddiriedolwr | 12 August 2013 |
|
|||||
ALISON NORAH COATES | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.