THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST JOHN THE BAPTIST, ADEL

Rhif yr elusen: 1133876
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The Parochial Church Council (PCC) have the responsibility of promoting in the Ecclesiastical Parish of Adel, the whole mission of the Church, pastoral, evangelistic, social and ecumenical, together with maintenance responsibilities for the Grade 1 listed building of the Church of St.John the Baptist, with its Churchyard and the Grade 2 listed building used as the Church Hall (The Old Stables)

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £138,352
Cyfanswm gwariant: £140,469

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Gwasanaethau
  • Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Dinas Leeds

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 28 Ionawr 2010: Previously excepted registration
Math o sefydliad:
Previously excepted
Enwau eraill:
  • ADEL PCC LEEDS (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Buddsoddi
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

18 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Rev Alison Battye Cadeirydd 30 September 2019
Dim ar gofnod
Michael William Tunstall Ymddiriedolwr 15 May 2022
Dim ar gofnod
Thang Xuan Tang Ymddiriedolwr 21 May 2021
Dim ar gofnod
Susan Smith Ymddiriedolwr 15 November 2020
Dim ar gofnod
Carole Smithies Ymddiriedolwr 15 November 2020
Dim ar gofnod
Paul Anthony Barker Ymddiriedolwr 15 November 2020
Dim ar gofnod
Loveday Loveridge Ymddiriedolwr 15 November 2020
Dim ar gofnod
Tina Gledhill Ymddiriedolwr 15 November 2020
Dim ar gofnod
Marisa Clayton Ymddiriedolwr 08 November 2018
ST JOHN THE BAPTIST PRIMARY SCHOOL PTA
Derbyniwyd: Ar amser
Sarah Johnson Ymddiriedolwr 06 May 2018
Dim ar gofnod
Professor Mark Seaward Ymddiriedolwr 06 May 2018
Dim ar gofnod
Lucy Best-Shaw Ymddiriedolwr 24 April 2016
Dim ar gofnod
Alison Howarth Ymddiriedolwr 19 April 2015
Dim ar gofnod
Bob Holloway Ymddiriedolwr 27 April 2014
Dim ar gofnod
JENNY JONES Ymddiriedolwr 31 August 2012
Dim ar gofnod
MARJORIE CATHERINE COLE BA Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
MARY LAVINIA LARNER MA OXON Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
MR BRUCE BUCHAN Ymddiriedolwr
KIRKE'S CHARITY
Derbyniwyd: 25 diwrnod yn hwyr
THE JAMES AND DOROTHY CONNOR SCHOLARSHIP FUND ICW FULNECK SCHOOL
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £120.50k £105.85k £121.84k £120.66k £138.35k
Cyfanswm gwariant £128.46k £96.53k £120.04k £149.51k £140.47k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 02 Awst 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 02 Awst 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 10 Gorffennaf 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 10 Gorffennaf 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 03 Hydref 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 03 Hydref 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 19 Gorffennaf 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 19 Gorffennaf 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 18 Tachwedd 2020 18 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 18 Tachwedd 2020 18 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
The Stables
Back Church Lane
LEEDS
LS16 8DW
Ffôn:
07415424964