Hanes ariannol SHREWSBURY UNITED REFORMED CHURCH

Rhif yr elusen: 1135733
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £171.50k £127.19k £135.44k £146.82k £154.40k
Cyfanswm gwariant £161.49k £94.42k £145.03k £158.20k £148.64k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A