Ymddiriedolwyr DORKING AND HORSHAM METHODIST CIRCUIT
Rhif yr elusen: 1135069

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
25 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev GAVIN PATRICK HANCOCKS BTH | Cadeirydd | 01 October 2016 |
|
|||||
CHRISTINE MARGARET LAWLEY BEdHons MA | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|||||
Teresa Helen Thomson | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|||||
John Neville Dale BA Hons | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|||||
Rev DANIEL JAMES BALSDON MA | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|||||
Philip Leslie Reeves | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|||||
Nicholas Joyce | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||
Edmund Dennis Wickham | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||
Rev DAVID GEORGE PITKEATHLY | Ymddiriedolwr | 16 September 2021 |
|
|
||||
Deacon SARAH JANE PITKEATHLY | Ymddiriedolwr | 16 September 2021 |
|
|||||
FREDRICK WILLIAM KING | Ymddiriedolwr | 16 September 2021 |
|
|
||||
DAVE RANDELL | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|
||||
RHONA ELIZABETH ELLIOTT | Ymddiriedolwr | 01 October 2020 |
|
|
||||
Rev SUSAN CONROY | Ymddiriedolwr | 30 November 2019 |
|
|
||||
CAROL ELLEN STOVES | Ymddiriedolwr | 19 September 2019 |
|
|||||
Brian Frogley | Ymddiriedolwr | 17 October 2018 |
|
|
||||
GILLIAN MERLE WALKER | Ymddiriedolwr | 20 September 2018 |
|
|||||
BRIAN EDWARD MANNERS | Ymddiriedolwr | 19 September 2018 |
|
|
||||
TIMOTHY HALL | Ymddiriedolwr | 01 October 2017 |
|
|
||||
MR RON SHAW | Ymddiriedolwr | 01 August 2017 |
|
|||||
CAROLYN ALEXANDRA KING | Ymddiriedolwr | 01 August 2017 |
|
|
||||
JAY SODRA DUNNING | Ymddiriedolwr | 01 October 2015 |
|
|
||||
MR ROB PITT | Ymddiriedolwr | 13 December 2012 |
|
|
||||
DAVID ERIC PUTLAND HNC P ENG | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MR LES PRESCOTT | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.