Dogfen lywodraethu THE CYRENIANS LTD
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 01 DEC 1970 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 09 NOV 1993 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 04 NOV 1997 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 03 DEC 2009 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 17 MAY 2012 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 15 NOV 2012 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 15 MAY 2017
Gwrthrychau elusennol
THE RELIEF OF POVERTY, SICKNESS AND OLD AGE IN PARTICULAR (BUT WITHOUT IN ANY WAY LIMITING THE GENERALITY OF THE FOREGOING WORDS) FOR THE RELIEF OF THE POVERTY OF PERSONS WHO BY REASON OF MENTAL OR PHYSICAL INFIRMITY ARE UNABLE TO FULFIL THEIR DUTIES AS CITIZENS OR THEIR OBLIGATIONS TO THEIR EMPLOYERS.
Maes buddion
NOT DEFINED
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.