Hanes ariannol LINCOLN METHODIST CIRCUIT

Rhif yr elusen: 1134886
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £394.11k £682.52k £426.61k £649.27k £396.27k
Cyfanswm gwariant £484.83k £611.25k £894.17k £395.44k £845.74k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion N/A £587.92k N/A £322.56k N/A
Incwm o weithgareddau masnachu eraill N/A £0 N/A £0 N/A
Incwm - Weithgareddau elusennol N/A £0 N/A £0 N/A
Incwm - Gwaddolion N/A £0 N/A £0 N/A
Incwm - Buddsoddiad N/A £0 N/A £0 N/A
Incwm - Arall N/A £0 N/A £1.60k N/A
Incwm - Cymynroddion N/A £0 N/A £320.40k N/A
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol N/A £611.25k N/A £0 N/A
Gwariant - Ar godi arian N/A £0 N/A £0 N/A
Gwariant - Llywodraethu N/A £0 N/A £0 N/A
Gwariant - Sefydliad grantiau N/A £0 N/A £0 N/A
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau N/A £0 N/A £0 N/A
Gwariant - Arall N/A £0 N/A £395.44k N/A