Ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF HOLMER WITH HUNTINGTON
Rhif yr elusen: 1135577

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
18 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mary Heather Maxwell | Ymddiriedolwr | 01 January 2023 |
|
|
||||
Peter Maxwell | Ymddiriedolwr | 05 May 2022 |
|
|
||||
Rev Erin Mariah Butler | Ymddiriedolwr | 04 July 2021 |
|
|
||||
Gerald William Ridley | Ymddiriedolwr | 27 May 2021 |
|
|||||
Sheila Elizabeth Tolson | Ymddiriedolwr | 27 May 2021 |
|
|
||||
Michael Edward Jefferis | Ymddiriedolwr | 27 May 2021 |
|
|
||||
Margaret Anne Hampshire | Ymddiriedolwr | 30 April 2019 |
|
|
||||
Elizabeth Harris | Ymddiriedolwr | 30 April 2019 |
|
|
||||
Gill Waring-Jenkins | Ymddiriedolwr | 30 April 2019 |
|
|
||||
Jean King | Ymddiriedolwr | 24 April 2018 |
|
|
||||
CHRISTINE PRICE | Ymddiriedolwr | 25 April 2016 |
|
|
||||
WENDY BURGE | Ymddiriedolwr | 22 April 2014 |
|
|
||||
JANIS GOUGH | Ymddiriedolwr | 13 June 2013 |
|
|
||||
BARBARA HARTLAND | Ymddiriedolwr | 23 April 2013 |
|
|||||
MARGARET JESSIE LOVE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
NANCY MARY THOMAS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
WENDY JANE ROCHARD | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MARY CYNTHIA HARTLAND | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.