THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF TETTENHALL REGIS

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
RELIGIOUS ACTIVITIES
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

27 Ymddiriedolwyr
50 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Swydd Stafford
- Wolverhampton
Llywodraethu
- 05 Mai 2022: y derbyniwyd cronfeydd gan 1001514 TETTENHALL REGIS EDUCATIONAL FUND
- 03 Chwefror 2010: Previously excepted registration
- THE PARISH OF TETTENHALL REGIS (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
27 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Josephine Anne Cadwallader | Ymddiriedolwr | 21 April 2024 |
|
|
||||
Rev Mark David Cadwallader | Ymddiriedolwr | 21 April 2024 |
|
|
||||
CHRIS DYMOND | Ymddiriedolwr | 22 May 2022 |
|
|
||||
Rev David WILLS | Ymddiriedolwr | 28 February 2021 |
|
|
||||
Jonathan Preece | Ymddiriedolwr | 07 April 2019 |
|
|
||||
Janet Pugh | Ymddiriedolwr | 07 April 2019 |
|
|
||||
Dot Clayton | Ymddiriedolwr | 07 April 2019 |
|
|
||||
Paul Holt | Ymddiriedolwr | 07 April 2019 |
|
|
||||
ALLEN ROBERTS | Ymddiriedolwr | 30 April 2017 |
|
|
||||
Marion Burns | Ymddiriedolwr | 30 April 2017 |
|
|
||||
Bridget Campbell | Ymddiriedolwr | 30 April 2017 |
|
|
||||
Iggy Peters | Ymddiriedolwr | 26 April 2016 |
|
|
||||
Patricia Mary Brown | Ymddiriedolwr | 26 April 2015 |
|
|
||||
Andrew Robert John Graham | Ymddiriedolwr | 09 April 2014 |
|
|
||||
MICHAEL JOHN PHILIP DEEMING | Ymddiriedolwr | 09 April 2014 |
|
|
||||
ROBERTA KATE EVANS | Ymddiriedolwr | 28 May 2013 |
|
|
||||
Jasmine Eldon | Ymddiriedolwr | 26 April 2013 |
|
|
||||
GRETA LOWE | Ymddiriedolwr | 05 August 2012 |
|
|
||||
SUSAN HUGHES | Ymddiriedolwr | 07 August 2011 |
|
|
||||
Rev SIMON DOUGLAS | Ymddiriedolwr | 07 August 2011 |
|
|
||||
PAULA TIMMINS | Ymddiriedolwr | 07 August 2011 |
|
|
||||
Michael Spragg | Ymddiriedolwr | 26 April 2008 |
|
|
||||
BARBARA ISOBEL GOLLINGS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
EDDIE BAKER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
CYRIL GEORGE RANDLES | Ymddiriedolwr |
|
||||||
DAVID FRANCIS ASTON JACQUES | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
REV RICHARD REEVE BSC BA MA | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £326.55k | £240.58k | £261.34k | £291.63k | £289.52k | |
|
Cyfanswm gwariant | £348.73k | £247.22k | £283.65k | £282.59k | £274.26k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £3.33k | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 22 Gorffennaf 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 22 Gorffennaf 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 31 Mai 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 31 Mai 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 29 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 29 Mai 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 21 Mai 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 21 Mai 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 28 Medi 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 28 Medi 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
PAROCHIAL CHURCH COUNCIL POWERS MEASURE (1956) AS AMENDED AND CHURCH REPRESENTATION RULES
Gwrthrychau elusennol
Promoting in the ecclesiastical parish the whole mission of the Church.
Maes buddion
UNDEFINED. IN PRACTICE, LOCAL.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Church Cottage
Church Road
Tettenhall
Wolverhampton
WV6 9AJ
- Ffôn:
- 01902751622
- E-bost:
- tettenhallregis@gmail.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window