ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF CHRIST CHURCH WESTON-SUPER-MARE
Rhif yr elusen: 1134074
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
18 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REV TOM WEBBER | Cadeirydd | 05 November 2012 |
|
|||||
Patricia Irene Hurst | Ymddiriedolwr | 29 April 2024 |
|
|
||||
Janet Lynn Lawrence | Ymddiriedolwr | 29 April 2024 |
|
|
||||
John Michael Hinchliffe | Ymddiriedolwr | 15 June 2023 |
|
|
||||
Darren Paul Crockett | Ymddiriedolwr | 24 April 2023 |
|
|
||||
Hayden Lloyd Taylor | Ymddiriedolwr | 24 April 2023 |
|
|||||
Hilary Jennifer Emery | Ymddiriedolwr | 24 April 2023 |
|
|
||||
Val Fish | Ymddiriedolwr | 24 April 2023 |
|
|
||||
Christopher George Cole | Ymddiriedolwr | 24 April 2023 |
|
|
||||
Dr John Francis Birkett MA MRCGP | Ymddiriedolwr | 24 April 2023 |
|
|
||||
Anne Jones | Ymddiriedolwr | 24 April 2023 |
|
|
||||
Mark David Nicholson | Ymddiriedolwr | 24 April 2023 |
|
|
||||
Alan Whitfield | Ymddiriedolwr | 24 April 2023 |
|
|
||||
Ann Elizabeth Langridge | Ymddiriedolwr | 25 April 2022 |
|
|
||||
Heather Joy Thomas | Ymddiriedolwr | 25 April 2022 |
|
|
||||
Tracy Lee Suzanne Jones | Ymddiriedolwr | 25 April 2022 |
|
|
||||
Larissa Margaret Tebboth Trust | Ymddiriedolwr | 01 July 2021 |
|
|||||
David John White | Ymddiriedolwr | 21 April 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.