THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF SAINT MARY THE VIRGIN BURY

Rhif yr elusen: 1133863
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Our church stands in the centre of Bury and has 477 parishioners on the Electoral Roll, in addition we have approx. 100 - 150 children and young people. We are continually working to reach out to the people of Bury,sending a Christian message but also ministering to all who are in any kind of need from any or no faith. Our work is across all generations.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £303,861
Cyfanswm gwariant: £350,055

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Mae un neu fwy o ymddiriedolwyr yn derbyn taliadau neu fuddion gan yr elusen oherwydd eu bod yn darparu gwasanaethau i'r elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Bury

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 15 Mai 2023: y derbyniwyd cronfeydd gan 227037 GUESTS CHARITY
  • 28 Ionawr 2010: Previously excepted registration
Math o sefydliad:
Previously excepted
Enwau eraill:
  • BURY PARISH CHURCH (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Buddsoddi
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

17 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Rev Craig Anthony Giles Ymddiriedolwr 07 July 2024
Dim ar gofnod
Raymond Ferguson Tait Ymddiriedolwr 19 May 2024
Dim ar gofnod
Alan Davies Ymddiriedolwr 05 February 2024
Dim ar gofnod
Dr Julian Higgins Ymddiriedolwr 22 May 2022
Dim ar gofnod
Dawn Wight Ymddiriedolwr 15 April 2018
Dim ar gofnod
Janice Lynne Harvey Ymddiriedolwr 15 April 2018
Dim ar gofnod
Rev Julian Roger Heaton Ymddiriedolwr 15 April 2018
THE THOMAS AND ELLEN FLETCHER CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
THE DEWAR CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Kathryn Pollard Ymddiriedolwr 30 April 2015
Dim ar gofnod
Keith Smith Ymddiriedolwr 30 April 2015
Dim ar gofnod
JOHN DAVID ANKERS Ymddiriedolwr 13 November 2012
Dim ar gofnod
Rev Dr Sheila Rachel Beattie Ymddiriedolwr 01 May 2000
Dim ar gofnod
ERIC JAMES DUCKWORTH Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
DIANA LESLEY HAMPSON Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
HILARY MARGARET ANKERS Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
LAWRENCE JOHN YARWOOD Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
PATRICIA UDEN Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
PATRICIA WEBBER Ymddiriedolwr
THE THOMAS AND ELLEN FLETCHER CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
THE DEWAR CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £393.60k £199.10k £201.83k £387.61k £303.86k
Cyfanswm gwariant £224.29k £208.14k £184.02k £265.74k £350.06k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A £3.09k N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 27 Mai 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 27 Mai 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 25 Hydref 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 25 Hydref 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 31 Awst 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 31 Awst 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 12 Awst 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 12 Awst 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 20 Hydref 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 20 Hydref 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
The Rectory
Tithebarn Street
BURY
Lancashire
BL9 0JR
Ffôn:
01617648011