ymddiriedolwyr SHEEPY MEMORIAL HALL
Rhif yr elusen: 500655
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JENNY SIMMONS | Cadeirydd | 04 August 2013 |
|
|
||||
Michael Toogood | Ymddiriedolwr | 01 November 2019 |
|
|
||||
Gabrielle Batty | Ymddiriedolwr | 30 September 2019 |
|
|
||||
Janet Kavanagh | Ymddiriedolwr | 01 December 2016 |
|
|
||||
Sharron Byard | Ymddiriedolwr | 01 December 2016 |
|
|
||||
Kate Broughton | Ymddiriedolwr | 04 August 2013 |
|
|||||
Angela Forsyth | Ymddiriedolwr | 07 January 2012 |
|
|||||
Kevin Morrell | Ymddiriedolwr |
|
||||||
EILEEN BAKER | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.