ymddiriedolwyr Luton Community Chaplaincy
Rhif yr elusen: 1133112
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Page | Cadeirydd | 13 May 2015 |
|
|||||||
CATHY NOBLES | Ymddiriedolwr | 17 January 2019 |
|
|
||||||
Richard Bratt | Ymddiriedolwr | 14 January 2018 |
|
|
||||||
Michael Vernon Singleton | Ymddiriedolwr | 01 July 2017 |
|
|
||||||
IAN ROWLANDS | Ymddiriedolwr | 24 March 2014 |
|
|
||||||
LAWRENCE PATTERSON | Ymddiriedolwr | 14 November 2011 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.