Hanes ariannol NORTH HERTS METHODIST CIRCUIT

Rhif yr elusen: 1133930
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £257.03k £589.64k £216.08k £715.78k £264.05k
Cyfanswm gwariant £265.39k £278.55k £248.05k £247.76k £458.12k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £1.38k £866 N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion N/A £0 N/A £0 N/A
Incwm o weithgareddau masnachu eraill N/A £0 N/A £0 N/A
Incwm - Weithgareddau elusennol N/A £208.85k N/A £193.84k N/A
Incwm - Gwaddolion N/A £0 N/A £0 N/A
Incwm - Buddsoddiad N/A £825 N/A £50.40k N/A
Incwm - Arall N/A £379.97k N/A £471.55k N/A
Incwm - Cymynroddion N/A £0 N/A £0 N/A
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol N/A £278.55k N/A £247.76k N/A
Gwariant - Ar godi arian N/A £0 N/A £0 N/A
Gwariant - Llywodraethu N/A £570 N/A £624 N/A
Gwariant - Sefydliad grantiau N/A £0 N/A £24.15k N/A
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau N/A £0 N/A £0 N/A
Gwariant - Arall N/A £0 N/A £0 N/A