THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF CHRIST CHURCH WITH ST MARY'S SWINDON

Rhif yr elusen: 1134032
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Regular public worship open to all. The provision of sacred space for personal prayer and contemplation. Pastoral work, including visiting the sick and the bereaved. Teaching of Christianity through sermons, courses and small groups. Taking of religious assemblies in schools. The provision of a youth club with a Christian ethos. Promotion of Christianity through the staging of events and meetings.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £351,603
Cyfanswm gwariant: £384,267

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Swindon

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 10 Ionawr 2022: y derbyniwyd cronfeydd gan 1098312 KINGSHILL TRUST
  • 03 Chwefror 2010: Previously excepted registration
Math o sefydliad:
Previously excepted
Enwau eraill:
  • CHRIST CHUCH WITH ST MARY'S PCC SWINDON (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

18 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Sheila Wright Ymddiriedolwr 28 April 2024
THE FRIENDS OF CHRIST CHURCH SWINDON
Derbyniwyd: Ar amser
Helen Hartnell Ymddiriedolwr 28 April 2024
Dim ar gofnod
Sarah Garrett Ymddiriedolwr 28 April 2024
Dim ar gofnod
David Michael Cain Ymddiriedolwr 29 January 2024
PROSPECT HOSPICE LIMITED
Derbyniwyd: Ar amser
BRISTOL CATHEDRAL TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
BRISTOL CATHEDRAL TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Ian Sydney Farr Ymddiriedolwr 30 April 2023
Dim ar gofnod
Kwok Choi Ng Ymddiriedolwr 30 April 2023
Dim ar gofnod
Genevieve Anne Williams Ymddiriedolwr 30 April 2023
Dim ar gofnod
James Davies-Spratt Ymddiriedolwr 30 April 2023
Dim ar gofnod
Frances Elizabeth Poel Ymddiriedolwr 30 April 2023
Dim ar gofnod
Alison Louise Tremlett Ymddiriedolwr 30 April 2023
Dim ar gofnod
Anthony John Slack Ymddiriedolwr 30 April 2023
Dim ar gofnod
Simon Giles Ymddiriedolwr 24 April 2022
Dim ar gofnod
Rose Earle Ymddiriedolwr 25 October 2020
Dim ar gofnod
Anne Grainger Ymddiriedolwr 25 October 2020
Dim ar gofnod
Andrew Yeoward Ymddiriedolwr 01 May 2018
Dim ar gofnod
AILSA PALMER Ymddiriedolwr 30 April 2017
Dim ar gofnod
Rev SIMON STEVENETTE Ymddiriedolwr
UNITED CHARITIES
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 95 diwrnod
THE FRIENDS OF CHRIST CHURCH SWINDON
Derbyniwyd: Ar amser
Rev NORMA EDITH MCKEMEY Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £439.70k £240.35k £303.87k £307.30k £351.60k
Cyfanswm gwariant £701.98k £265.49k £273.69k £355.95k £384.27k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £52.97k £34.10k £52.85k N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 20 Mai 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 20 Mai 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 07 Mehefin 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 07 Mehefin 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 06 Mehefin 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 06 Mehefin 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 27 Gorffennaf 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 27 Gorffennaf 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 06 Gorffennaf 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 06 Gorffennaf 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
THE PARISH OFFICE
Community Centre at Christ Church
Cricklade Street
SWINDON
SN1 3HB
Ffôn:
01793522832