ymddiriedolwyr BAOBAB CENTRE FOR YOUNG SURVIVORS IN EXILE
Rhif yr elusen: 1135407
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Claire Linda Helman | Cadeirydd |
|
||||||
Dr Tony Jaffa | Ymddiriedolwr | 07 July 2023 |
|
|
||||
Dr Elspeth Ferguson Carruthers | Ymddiriedolwr | 21 September 2022 |
|
|
||||
Dr Eithne Nightingale | Ymddiriedolwr | 27 July 2022 |
|
|
||||
Souzette Shamu Mutombo | Ymddiriedolwr | 27 July 2022 |
|
|
||||
Enla Fees | Ymddiriedolwr | 20 February 2020 |
|
|
||||
Holly Hemming | Ymddiriedolwr | 20 February 2020 |
|
|
||||
Felicity Dirmeik | Ymddiriedolwr | 23 May 2018 |
|
|
||||
Herman Otto | Ymddiriedolwr | 11 May 2018 |
|
|
||||
Dr Gill Martin | Ymddiriedolwr | 11 December 2013 |
|
|||||
John Clark | Ymddiriedolwr | 01 December 2012 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.