Hanes ariannol CHURCH OF THE NAZARENE BRITISH ISLES SOUTH DISTRICT
Rhif yr elusen: 1133336
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2018 | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.62m | £427.33k | £300.20k | £1.33m | £912.15k | |
|
Cyfanswm gwariant | £322.68k | £343.69k | £231.47k | £317.82k | £2.98m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £1.29k | £5.95k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £2.51m | N/A | N/A | £1.22m | £733.89k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £53.15k | N/A | N/A | £37.97k | £62.92k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £63.83k | N/A | N/A | £74.58k | £115.34k | |
|
Incwm - Arall | £0 | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £280.44k | N/A | N/A | £281.81k | £2.93m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £42.24k | N/A | N/A | £36.01k | £55.12k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | N/A | N/A | £5.95k | £7.66k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | N/A | N/A | £0 | £2.59m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | N/A | N/A | £0 | £44.34k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | N/A | N/A | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.