Hanes ariannol FARNWORTH AND WORSLEY METHODIST CIRCUIT

Rhif yr elusen: 1135135
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (316 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2019 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023
Cyfanswm Incwm Gros £191.67k £191.37k £173.60k £180.64k £204.33k
Cyfanswm gwariant £206.24k £207.42k £183.02k £181.81k £186.60k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A