Ymddiriedolwyr FARNWORTH AND WORSLEY METHODIST CIRCUIT
Rhif yr elusen: 1135135

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (316 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
32 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev DARREN GARFIELD | Cadeirydd | 01 September 2012 |
|
|||||||
Gillian Margaret Dascombe | Ymddiriedolwr | 18 January 2018 |
|
|
||||||
Graham Bone | Ymddiriedolwr | 01 September 2017 |
|
|
||||||
PETER IRWIN | Ymddiriedolwr | 01 September 2017 |
|
|||||||
CHRISTINE HOTCHKISS | Ymddiriedolwr | 01 September 2017 |
|
|||||||
Margaret Anne Bradley | Ymddiriedolwr | 01 January 2017 |
|
|
||||||
Wendy Witts | Ymddiriedolwr | 01 September 2016 |
|
|
||||||
Sharon Margaret Smith | Ymddiriedolwr | 01 September 2016 |
|
|
||||||
Mrs Edna Sate | Ymddiriedolwr | 01 September 2016 |
|
|
||||||
Rev pat BROWN | Ymddiriedolwr | 01 September 2015 |
|
|
||||||
MARGARET PATRICIA ROTHWELL | Ymddiriedolwr | 22 March 2015 |
|
|||||||
JOAN ADAMS | Ymddiriedolwr | 01 September 2014 |
|
|
||||||
Susan Beswick | Ymddiriedolwr | 01 September 2013 |
|
|
||||||
David Coucill | Ymddiriedolwr | 01 September 2013 |
|
|
||||||
Rev Neville Carl Markham | Ymddiriedolwr | 01 September 2012 |
|
|
||||||
Joy Fairbrother | Ymddiriedolwr | 01 September 2012 |
|
|||||||
Barbara Owen | Ymddiriedolwr | 01 September 2012 |
|
|
||||||
Dorothy Holland | Ymddiriedolwr | 01 September 2012 |
|
|
||||||
LORRAINE PRICE optional | Ymddiriedolwr | 01 September 2012 |
|
|||||||
Dawn Lancashire | Ymddiriedolwr | 01 September 2012 |
|
|||||||
Michael Backhouse | Ymddiriedolwr | 01 September 2011 |
|
|
||||||
Lee James O'Neill | Ymddiriedolwr |
|
||||||||
MARGARET O'NEILL optional | Ymddiriedolwr |
|
||||||||
ANDREW GIBBONS | Ymddiriedolwr |
|
||||||||
ALAN NUTTALL | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
Ian Lord | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
KEITH MANN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
alan HARTLEY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
SUSAN MARY TAYLOR | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
kathryn OGDEN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
ANN STEPHENSON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
JOAN MARSHALL | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.